Inge-Lise Sønderborg
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BON'A PARTE POSTSHOP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.261' DKK LISE SØNDERBORG ApS (2015-16) |
Største underskud: | -2.151' DKK LISE SØNDERBORG ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 2.085' DKK LISE SØNDERBORG ApS (2015-16) |
Største gæld: | 3.291' DKK LISE SØNDERBORG ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af LISE SØNDERBORG ApS (15 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1985 ved BON'A PARTE POSTSHOP A/S (tidligere FRITZE BUUR A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Inge-Lise Sønderborg i 10 år 10 måneder, før stoppet den 16. oktober 1996.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LISE SØNDERBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STEEN SØNDERBORG ApS
Via LISE SØNDERBORG ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
LISE SØNDERBORG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2009
Tidslinje (10)
-
JUT NR. 9815 A/S (Nu: JPSS HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2011
Registreringsdato: 25.11.2011 -
STEEN SØNDERBORG ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2010
Registreringsdato: 24.08.2010 -
LISE SØNDERBORG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2009
Registreringsdato: 01.08.2009
Blå bog (fortsat)
Inge-Lise har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.04.1999 - 25.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.1999 - 29.10.2004
Bestyrelsesmedlem
29.10.2004 - 24.08.2010
Reel ejer
23.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.1985 - 16.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Inge-Lise Sønderborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved LISE SØNDERBORG ApS der præsenterede et overskud på 4.261' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved LISE SØNDERBORG ApS der præsenterede et underskud på 2.151' DKK.
Inge-Lise har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 2 måneder fra 2009 til i dag hos LISE SØNDERBORG ApS.
En af de forbindelser som går igen i Inge-Lise' netværk er Steen Sønderborg.