Steen Sønderborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1980 (43 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEEN SØNDERBORG (Ejer) |
Største overskud: | 225.719' DKK T. HANSEN GRUPPEN A/S (2021) |
Største underskud: | -628' DKK MIDTJYDSK UDVIKLINGSSELSKAB A/S (Nu: MIDTJYSK UDVIKLINGSSELSKAB A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 729.516' DKK T. HANSEN GRUPPEN A/S (2023) |
Største gæld: | 543.798' DKK T. HANSEN GRUPPEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 983 årsværk hos T. HANSEN GRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af STEEN SØNDERBORG ApS (29 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 1980 hos STEEN SØNDERBORG i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Steen Sønderborg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Steen i 24 år 1 måned, inden stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2004.
Direktørposter (1)
-
STEEN SØNDERBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2011
Tidslinje (53)
-
BON'A PARTE POSTSHOP ApS (Nu: STEEN SØNDERBORG ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.02.2017
Registreringsdato: 23.02.2017 -
STUDSGADE 20, ÅRHUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2012
Registreringsdato: 25.01.2012 -
JUT NR. 9815 A/S (Nu: JPSS HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2011
Registreringsdato: 25.11.2011
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.1987 - 23.02.2017
Bestyrelsesmedlem
29.10.2004 - 24.08.2010
Direktør
01.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.05.2004 - 25.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.04.1999 - 25.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2005 - 27.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.1998 - 04.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 7 måneder fra 1999 til 2011 hos JPSS HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 182.904' DKK (T. HANSEN GRUPPEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 729.516' DKK (T. HANSEN GRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.093' DKK (Hardi v Kristensen Randers Låseservice A/S (Nu: HARDI V - RANDERS LÅSESERVICE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Inge-Lise Sønderborg.