Annette Stenstrup
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SSC GRUPPEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 50.026' DKK SSC HOLDING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -295' DKK VILLA PROVENCE A/S (Nu: Fredens Torv 12-2020 A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 70.035' DKK SSC HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 29.640' DKK FREDENS TORV 10-12 A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VILLA PROVENCE A/S (Nu: Fredens Torv 12-2020 A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SSC GRUPPEN ApS (34 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1988 hos SSC GRUPPEN ApS (tidligere SS CONSULT ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Annette Stenstrup i 34 år 6 måneder, før stoppet d. 8. maj 2023.
Virksomhedens branche var dengang indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018-19 kunne vise et overskud på 890' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2024.
Bestyrelsesposter (2)
-
SSC HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2024 -
FREDENS TORV 10-12 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
FREDENS TORV 10-12 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
SSC HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
SS CONSULT ApS (Nu: SSC GRUPPEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023
Blå bog (fortsat)
Annette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.09.2004 - 08.05.2023
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.1999 - 08.05.2023
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.11.1988 - 08.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2004 - 21.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1992 - 05.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Annette Stenstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos SSC HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 50.026' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos VILLA PROVENCE A/S (Nu: Fredens Torv 12-2020 A/S) der præsenterede et underskud på 295' DKK.
Annette har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 6 måneder fra 1988 til 2023 hos SSC GRUPPEN ApS.
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Steen Stenstrup.