Steen Stenstrup
Karrieren startede hos: | SCANAGENT INVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 50.026' DKK SSC HOLDING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -20.619' DKK DANPARCS SØHØJLANDET A/S (Nu: SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 70.035' DKK SSC HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 150.596' DKK DANPARCS SØHØJLANDET A/S (Nu: SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos DANPARCS SØHØJLANDET A/S (Nu: SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i SCANAGENT INVEST A/S (tidligere HOTEL DU NORD, GRENÅ A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Steen Stenstrup i 46 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 1. juni 1988.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor hoteller med restauration. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. oktober 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SSC HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FREDENS TORV 10-12 A/S
Via SSC HOLDING A/S -
SSC GRUPPEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SSC HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
SSC HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.1999 -
FREDENS TORV 10-12 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2004
Bestyrelsesposter (4)
-
SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2011 -
SSC GRUPPEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 30.10.2023 -
SSC HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.1999 -
FREDENS TORV 10-12 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2002
Tidslinje (93)
-
Fredens Torv 12-2020 A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
SS CONSULT ApS (Nu: SSC GRUPPEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
SS CONSULT ApS (Nu: SSC GRUPPEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023
Blå bog (fortsat)
Steen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 82 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.05.2002 - Stadig aktiv
Direktør
08.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør
10.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
19.06.2002 - 26.02.2024
Direktør
19.06.2002 - 21.09.2021
Bestyrelsesmedlem
21.09.2021 - 26.02.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.11.1988 - 30.10.2023
Reel ejer
10.12.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Steen Stenstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SSC HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 70.035' DKK. Igennem holdingselskabet SSC HOLDING A/S har Steen derfor også ejerandele i FREDENS TORV 10-12 A/S (100%) & SSC GRUPPEN ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Steen Stenstrup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Steen Stenstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i SSC HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 50.026' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i OLE MELDGAARD BILUDLEJNING A/S (Nu: Meldgaard & Meldgaard ApS) der præsenterede et underskud på 1.022' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 47 år 8 måneder fra 1942 til 1989 hos SCANAGENT INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.125' DKK (EJENDOMSSELSKABET KYSTVEJEN GRENÅ A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.619' DKK (DANPARCS SØHØJLANDET A/S (Nu: SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.906' DKK (EJENDOMSSELSKABET KYSTVEJEN GRENÅ A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -51.911' DKK (DANPARCS SØHØJLANDET A/S (Nu: SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Annette Stenstrup.