Arne Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSEN & JEPSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.452' DKK FREDERIKSEN & NIELSEN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.348' DKK HELGE FREDERIKSEN INVEST ApS (Nu: ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 4.716' DKK FREDERIKSEN & NIELSEN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FREDERIKSEN & NIELSEN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FREDERIKSEN & JEPSEN A/S (39 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1985 hos FREDERIKSEN & JEPSEN A/S (tidligere D. FREDERIKSEN & SØN A/S) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Arne Frederiksen nu besiddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 707' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FREDERIKSEN & JEPSEN A/S
Via ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
FREDERIKSEN & JEPSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2013 -
ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
FREDERIKSEN & JEPSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.1985
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
ARNE FREDERIKSEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022 -
ARNE FREDERIKSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022 -
HELGE FREDERIKSEN INVEST ApS (Nu: ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2014
Registreringsdato: 21.03.2014
Blå bog (fortsat)
Arne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.1985 - Stadig aktiv
Direktør
25.09.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2005 - 06.04.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1993 - 18.11.2013
Direktør
16.02.2009 - 18.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2007 - 04.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Arne Frederiksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.348' DKK. Igennem sit holdingselskab ARNE FREDERIKSEN INVEST ApS har Arne dermed også ejerandele i FREDERIKSEN & JEPSEN A/S (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Arne Frederiksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor FREDERIKSEN & NIELSEN A/S (Nu: FREDERIKSEN & JEPSEN A/S) fremviste et overskud på 1.452' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Helge Frederiksen.