Emanuel Brender
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRENDER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.083' DKK BATEC A/S (Nu: BRENDER A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.498' DKK EJENDOMSSELSKABET DANMARKSVEJ 8 ApS (2014) |
Største egenkapital: | 11.762' DKK BATEC A/S (Nu: BRENDER A/S) (2014) |
Største gæld: | 8.229' DKK EJENDOMSSELSKABET DANMARKSVEJ 8 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BATEC A/S (Nu: BRENDER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRENDER A/S (40 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1984 ved BRENDER A/S (tidligere BATEC A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Emanuel Brender nu bestreddet i 40 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.083' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRENDER A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BRENDER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.1984
Bestyrelsesposter (1)
-
BRENDER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.1984
Tidslinje (15)
-
EJENDOMSSELSKABET DANMARKSVEJ 8 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
ARIEL ENERGY A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.07.2013
Registreringsdato: 17.07.2013 -
ARIEL ENERGY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.07.2013
Registreringsdato: 17.07.2013
Blå bog (fortsat)
Emanuel har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.06.1984 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.12.2006 - 07.03.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.04.1998 - 17.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2004 - 30.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.12.2006 - 23.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BATEC A/S (Nu: BRENDER A/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.083' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EJENDOMSSELSKABET DANMARKSVEJ 8 ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.498' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Emanuel' netværk er Lisbeth Brender.