Lisbeth Brender
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1977 (47 år) |
Karrieren startede hos: | FÅREAVLER LISBETH BRENDER (Ejer) |
Største overskud: | 1.083' DKK BRENDER A/S (2023) |
Største underskud: | -787' DKK BRENDER A/S (2014) |
Største egenkapital: | 11.762' DKK BRENDER A/S (2014) |
Største gæld: | 212' DKK BRENDER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BRENDER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FÅREAVLER LISBETH BRENDER (24 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i FÅREAVLER LISBETH BRENDER i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lisbeth Brender der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lisbeth i 24 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 1. august 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. august 2002.
Bestyrelsesposter (1)
-
BRENDER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ARIEL ENERGY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.07.2013
Registreringsdato: 17.07.2013 -
BRENDER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2011
Registreringsdato: 10.10.2011 -
BATEC SOLVARME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2011
Registreringsdato: 23.08.2011
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2003 - 17.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2006 - 23.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1977 - 01.08.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lisbeth Brender har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i BRENDER A/S der præsenterede et overskud på 1.083' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i BRENDER A/S der præsenterede et underskud på 787' DKK.
Lisbeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 11 måneder fra 2011 til i dag hos BRENDER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Emanuel Brender.