Kirsten Bundgaard Rugtved
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RUGTVED HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.622' DKK RUGTVED HOLDING A/S (2016) |
Største underskud: | -2.016' DKK RUGTVED HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 14.161' DKK RUGTVED HOLDING A/S (2018) |
Største gæld: | 10.462' DKK R + R EJENDOMME A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RUGTVED HOLDING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RUGTVED HOLDING A/S (39 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos RUGTVED HOLDING A/S (tidligere RUGTVED VASKERIMASKINER A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kirsten Bundgaard Rugtved i 39 år 5 måneder, inden stoppet den 30. marts 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 187' DKK.
Direktørposter (1)
-
RUGTVED HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
R + R EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2019 -
RUGTVED HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
RUGTVED HOLDING A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020 -
RUGTVED HOLDING A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2019
Registreringsdato: 17.12.2019 -
RUGTVED HOLDING A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.12.2019
Registreringsdato: 16.12.2019
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.10.1976 - 30.03.2016
Bestyrelsesmedlem
31.03.2016 - 03.12.2018
Ejer
04.12.2018 - 16.12.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.2019 - 29.06.2020
Ejerandel: 47,8% -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2005 - 22.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.1989 - 29.03.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Bundgaard Rugtved har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos RUGTVED HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 1.622' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos RUGTVED HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 2.016' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 39 år 5 måneder fra 1976 til 2016 hos RUGTVED HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Hans Rønnow.