Hans Rønnow
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEGACOM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.330' DKK CAMARO HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -8.800' DKK TASTE OF TOKYO A/S (Nu: TASTE OF TOKYO ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 14.161' DKK RUGTVED HOLDING A/S (2018) |
Største gæld: | 50.000' DKK TASTE OF TOKYO A/S (Nu: TASTE OF TOKYO ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RUGTVED HOLDING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af CAMARO HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1995 ved MEGACOM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans Rønnow i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen den 9. august 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et underskud på 779' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 4. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RRTC ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
R + R EJENDOMME A/S
Via RRTC ApS
Direktørposter (1)
-
RRTC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
RUGTVED HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2016
Tidslinje (24)
-
R + R EJENDOMME A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.11.2020
Registreringsdato: 05.11.2020 -
RRTC ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.11.2020
Registreringsdato: 05.11.2020 -
RRTC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.11.2020
Registreringsdato: 05.11.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2010 - Stadig aktiv
Direktør
20.08.2014 - 27.05.2015
Ejer
01.01.2016 - 05.11.2020
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.12.1999 - 15.08.2016
Ejer
01.01.2014 - 15.08.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2012 - 30.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Rønnow er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RRTC ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.135' DKK. Gennem sit holdingselskab RRTC ApS har Hans dermed også andele i R + R EJENDOMME A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Hans Rønnow, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor CAMARO HOLDING ApS landede et overskud på 2.330' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor R + R EJENDOMME A/S landede et underskud på 510' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.028' DKK (R + R EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.135' DKK (RRTC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.843' DKK (R + R EJENDOMME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Susanne Rugtved Rønnow.