Susanne Rugtved Rønnow
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARSI CLOTHING CO. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.330' DKK CAMARO HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -2.016' DKK RUGTVED HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 14.161' DKK RUGTVED HOLDING A/S (2018) |
Største gæld: | 10.462' DKK R + R EJENDOMME A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RUGTVED HOLDING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af RUGTVED CLOTHING COMPANY ApS (25 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1989 ved FARSI CLOTHING CO. A/S (tidligere VX 20.126 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Rugtved Rønnow i 4 år 2 måneder, før stoppet den 29. marts 1993.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RUGTVED CLOTHING COMPANY ApS
Ejerandel: 100% -
RRTC ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RUGTVED HOLDING A/S
Via RUGTVED CLOTHING COMPANY ApS -
R + R EJENDOMME A/S
Via RRTC ApS
Direktørposter (3)
-
RUGTVED CLOTHING COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2016 -
R + R EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2015 -
RRTC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
RUGTVED HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
R + R EJENDOMME A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.11.2020
Registreringsdato: 05.11.2020 -
RRTC ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.11.2020
Registreringsdato: 05.11.2020 -
RRTC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.11.2020
Registreringsdato: 05.11.2020
Blå bog (fortsat)
Susanne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2014 - Stadig aktiv
Direktør
27.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2016 - 05.11.2020
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2016 - 03.12.2018
Bestyrelsesmedlem
04.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.03.2019 - 16.12.2019
Reel ejer
17.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2013 - 15.08.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
02.12.2003 - 07.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne Rugtved Rønnow er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RRTC ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.135' DKK. Gennem holdingselskabet RRTC ApS har Susanne derfor også andele i R + R EJENDOMME A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Susanne Rugtved Rønnow, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor CAMARO HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 2.330' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor R + R EJENDOMME A/S kunne fremvise et underskud på 510' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.028' DKK (R + R EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.135' DKK (RRTC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.843' DKK (R + R EJENDOMME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Hans Rønnow.