Gitte Klink Hald
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VICTOR MEDIA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 805' DKK KLINK HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -500' DKK KLINK HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.371' DKK KLINK HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 135' DKK KLINK HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLINK HOLDING ApS (24 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1986 ved VICTOR MEDIA ApS (tidligere KLINK OFFSET ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Gitte Klink Hald i 19 år, før stoppet den 3. januar 2006.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden trykning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLINK HOLDING ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KLINK OFFSET ApS (Nu: VICTOR MEDIA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2006
Registreringsdato: 08.06.2006 -
KLINK OFFSET ApS (Nu: VICTOR MEDIA ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2006
Registreringsdato: 29.03.2006 -
KLINK OFFSET ApS (Nu: VICTOR MEDIA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2006
Registreringsdato: 03.01.2006
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
19.12.1999 - 04.07.2018
Ejer
19.12.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
05.12.1986 - 03.01.2006
Bestyrelsesmedlem
29.03.2006 - 08.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år fra 1986 til 2006 hos VICTOR MEDIA ApS.
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Alice Dorthe Nielsen.