Alice Dorthe Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VICTOR MEDIA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 805' DKK KLINK HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -500' DKK KLINK HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.371' DKK KLINK HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 135' DKK KLINK HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af KLINK HOLDING ApS (24 år 8 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1986 ved VICTOR MEDIA ApS (tidligere KLINK OFFSET ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Alice Dorthe Nielsen i 19 år, før stoppet den 3. januar 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden trykning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLINK HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
KLINK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
KLINK HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2018
Registreringsdato: 05.07.2018 -
KLINK HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2018
Registreringsdato: 04.07.2018 -
KLINK OFFSET ApS (Nu: VICTOR MEDIA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2006
Registreringsdato: 08.06.2006
Blå bog (fortsat)
Alice har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.12.1999 - 04.07.2018
Direktør
15.12.1999 - Stadig aktiv
Ejer
05.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
05.12.1986 - 03.01.2006
Bestyrelsesmedlem
29.03.2006 - 08.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KLINK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 805' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KLINK HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 500' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Alice' netværk er Gitte Klink Hald.