Egon Frede Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSHAVN-SÆBY LOKALRADIO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KIRKEGÅRDSUDVALGET F FRH KIRKEGÅRDE (6 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1986 i FREDERIKSHAVN-SÆBY LOKALRADIO A/S (tidligere A/S PSE 10 NR. 1093) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Egon Frede Olesen i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 30. juni 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. oktober 1989.
Repræsentant (1)
-
Rosenvængets Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Rosenvængets Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
A/S PSE 10 NR. 1093 (Nu: FREDERIKSHAVN-SÆBY LOKALRADIO A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.1988
Registreringsdato: 30.06.1988 -
A/S PSE 10 NR. 1093 (Nu: FREDERIKSHAVN-SÆBY LOKALRADIO A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.1986
Registreringsdato: 10.05.1986
Blå bog (fortsat)
Egon har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1986 - 30.06.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Egon' netværk er Karin Arveschoug Jensen.