Karin Arveschoug Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1992 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BANGSBO REJSER V/KARIN ARVESCHOUG JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af BANGSBO REJSER V/KARIN ARVESCHOUG JENSEN (12 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1992 i BANGSBO REJSER V/KARIN ARVESCHOUG JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Karin Arveschoug Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Karin i 12 år 1 måned, før fratrædelsen d. 1. februar 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. februar 2004.
Repræsentant (1)
-
Forening Norden Frederikshavn/Sæby
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.01.2022
Tidslinje (5)
-
Foreningen Norden, Kredsen.
Fratrådt som repræsentantDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
Foreningen Norden, Kredsen.
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
Forening Norden Frederikshavn/Sæby
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022
Blå bog (fortsat)
Karin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Repræsentant
18.01.2022 - 11.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1992 - 01.02.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Egon Frede Olesen.