Preben Overgaard
Karrieren startede hos: | DANSK LANDBRUGS ANDELS-MASKININDKØB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.116' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2016-17) |
Største underskud: | -704' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 3.612' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.679' DKK LUNDE MASKINCENTER A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LUNDE MASKINCENTER A/S (2017-18) |
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i DANSK LANDBRUGS ANDELS-MASKININDKØB A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Preben Overgaard i 42 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 19. september 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. september 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POKOSOLO ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
POKOSOLO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2009
Repræsentant (1)
-
Herborg Videbæk Jagtforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
LUNDE MASKINCENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2008
Tidslinje (14)
-
Herborg Videbæk Jagtforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
LUNDE MASKINCENTER A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2012
Registreringsdato: 28.03.2012 -
POKOSOLO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2009
Registreringsdato: 15.06.2009
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 74 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.11.2008 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
15.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.03.2008 - 28.03.2012
Bestyrelsesmedlem
28.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.1993 - 15.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2001 - 02.03.2004
Bestyrelsesmedlem
02.03.2004 - 19.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn POKOSOLO ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.083' DKK. Gennem holdingselskabet POKOSOLO ApS har Preben derfor også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Preben Overgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor POKOSOLO ApS kunne fremvise et overskud på 443' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor POKOSOLO ApS kunne fremvise et underskud på 312' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 252' DKK (LUNDE MASKINCENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.612' DKK (LUNDE MASKINCENTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.083' DKK (POKOSOLO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Leo Villum Pedersen.