Viggo Momsen
Karrieren startede hos: | VM FLAGMARKETING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.691' DKK AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE (2023) |
Største underskud: | -253' DKK AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE (2022) |
Største egenkapital: | 51.926' DKK AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE (2023) |
Største gæld: | 3.745' DKK VM FLAGSTÆNGER ApS (Nu: VM FLAG & STÆNGER A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos VM FLAGSTÆNGER ApS (Nu: VM FLAG & STÆNGER A/S) (2023) |
Det hele startede for alvor for nu mange år siden hos VM FLAGMARKETING ApS (tidligere LANGESKOV SAVVÆRK ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Viggo Momsen i 26 år 10 måneder, før stoppet d. 1. januar 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Konsulent Viggo Momsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Oak Timber Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Oak Timber ApS
Via Oak Timber Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Oak Timber Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2023 -
Oak Timber ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
VM FLAG & STÆNGER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.1984
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
Oak Timber Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
Oak Timber Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
Oak Timber ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023
Blå bog (fortsat)
Viggo har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.01.2012 - 20.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.11.2000 - 11.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Viggo Momsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Oak Timber Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet Oak Timber Holding ApS har Viggo derfor også ejerandele i Oak Timber ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Viggo Momsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE kunne offentliggøre et overskud på 909' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Oak Timber Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.691' DKK (AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (Oak Timber Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 51.926' DKK (AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Oak Timber Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Viggo' netværk er Anette Momsen.