Anette Momsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | VM FLAG & STÆNGER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 926' DKK VM FLAG & STÆNGER A/S (2015) |
Største underskud: | -64' DKK ANETTE MOMSEN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.695' DKK VM FLAG & STÆNGER A/S (2019) |
Største gæld: | 4.832' DKK ANETTE MOMSEN HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos VM FLAG & STÆNGER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VM FLAG & STÆNGER A/S (40 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1984 hos VM FLAG & STÆNGER A/S (tidligere VM FLAGSTÆNGER ApS) som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Anette Momsen nu besiddet i 40 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 86' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANETTE MOMSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VM FLAG & STÆNGER A/S
Via ANETTE MOMSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ANETTE MOMSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2007 -
VM FLAG & STÆNGER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
VM FLAG & STÆNGER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.1984
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
MOMSEN HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2009
Registreringsdato: 10.03.2009 -
VM FLAG & STÆNGER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2008
Registreringsdato: 14.02.2008 -
ANETTE MOMSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2007
Registreringsdato: 01.12.2007
Blå bog (fortsat)
Anette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.1984 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2007 - Stadig aktiv
Direktør
14.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2000 - 10.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette Momsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANETTE MOMSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.284' DKK. Igennem sit holdingselskab ANETTE MOMSEN HOLDING ApS har Anette dermed også ejerandele i VM FLAG & STÆNGER A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Anette Momsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VM FLAG & STÆNGER A/S fremviste et overskud på 926' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ANETTE MOMSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 64' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 86' DKK (VM FLAG & STÆNGER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.972' DKK (VM FLAG & STÆNGER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.284' DKK (ANETTE MOMSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Knud Christian Bukh.