Alex Nilsson
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | C.TH.-DATA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.754' DKK MPS GRAFISK ApS (Nu: DynamicsPrint ApS) (2022) |
Største underskud: | -38' DKK ASX AN ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.398' DKK MPS GRAFISK ApS (Nu: DynamicsPrint ApS) (2016) |
Største gæld: | 2.695' DKK MPS GRAFISK ApS (Nu: DynamicsPrint ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos MPS GRAFISK ApS (Nu: DynamicsPrint ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASX EMPLOYEES ApS (23 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1986 hos C.TH.-DATA ApS (tidligere PCC 110 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Alex Nilsson i 12 år 8 måneder, før stoppet d. 30. november 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. maj 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASX AN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ASX EMPLOYEES ApS
Via ASX AN ApS -
Fredtofte Invest ApS
Via ASX EMPLOYEES ApS
Direktørposter (2)
-
ASX AN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
ASX EMPLOYEES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
ASX EMPLOYEES ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
ANHM Holding 2021 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
ASX AN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021
Blå bog (fortsat)
Alex har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.06.2021 - 31.08.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
13.11.2000 - 04.05.2015
Reel ejer
13.11.2000 - 04.05.2015
Direktør
23.11.2000 - Stadig aktiv
Ejer
05.05.2015 - 31.08.2021
Reel ejer
05.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2001 - 15.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.1986 - 30.11.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Alex Nilsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASX AN ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.294' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ASX EMPLOYEES ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Alex Nilsson, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ASX EMPLOYEES ApS kunne fremvise et overskud på 2.943' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ASX AN ApS kunne fremvise et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.943' DKK (ASX EMPLOYEES ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.040' DKK (MPS GRAFISK ApS (Nu: DynamicsPrint ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 779' DKK (ASX EMPLOYEES ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er Tom Frisk.