Henrik Peter Møllnitz
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1990 (34 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | H M MULTISERVICE (Ejer) |
Største overskud: | 2.943' DKK ASX EMPLOYEES ApS (2023) |
Største underskud: | -51' DKK ASX HM ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.025' DKK ASX EMPLOYEES ApS (2021) |
Største gæld: | 157' DKK ASX EMPLOYEES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af H M MULTISERVICE (15 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1990 hos H M MULTISERVICE med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Peter Møllnitz der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 15 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen bog- og papirhandlere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASX HM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ASX EMPLOYEES ApS
Via ASX HM ApS -
Fredtofte Invest ApS
Via ASX EMPLOYEES ApS
Direktørposter (1)
-
ASX HM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ASX EMPLOYEES ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
ANHM Holding 2021 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
ASX HM ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.06.2021 - 31.08.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
23.11.2000 - 04.05.2015
Reel ejer
23.11.2000 - 04.05.2015
Ejer
05.05.2015 - 31.08.2021
Reel ejer
05.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
10.03.1990 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Peter Møllnitz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASX HM ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.322' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ASX EMPLOYEES ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Henrik Peter Møllnitz, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ASX HM ApS kunne offentliggøre et overskud på 942' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ASX HM ApS kunne offentliggøre et underskud på 51' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.943' DKK (ASX EMPLOYEES ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.322' DKK (ASX HM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 779' DKK (ASX EMPLOYEES ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Alex Nilsson.