Ulla Weismann Helweg
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 1981 (42 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PEDERSEN OG POULSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.151' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2019) |
Største underskud: | -503' DKK KAPRUN ApS (2018) |
Største egenkapital: | 31.241' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2016) |
Største gæld: | 23.329' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af PEDERSEN OG POULSEN A/S (42 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1981 hos PEDERSEN OG POULSEN A/S (tidligere FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Ulla Weismann Helweg nu bestreddet i 42 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 5.306' DKK.
Direktørposter (2)
-
PEDERSEN OG POULSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.1981 -
KAPRUN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
PEDERSEN OG POULSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.1981
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
NSL NR. 1029 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2012
Registreringsdato: 08.10.2012 -
KAPRUN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2012
Registreringsdato: 05.07.2012 -
NSL NR. 1029 ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2012
Registreringsdato: 09.01.2012
Blå bog (fortsat)
Ulla har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.11.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.05.2011 - 09.01.2012
Bestyrelsesmedlem
09.01.2012 - 08.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.1998 - 23.11.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.03.1990 - 14.11.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) kunne offentliggøre et overskud på 6.151' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KAPRUN ApS kunne offentliggøre et underskud på 503' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.306' DKK (FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.853' DKK (FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22.629' DKK (KAPRUN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Arne Nørregaard Jensen.