Arne Nørregaard Jensen
Karrieren startede hos: | BYENS BOLIG BØRS V/ARNE NØRREGAARD JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 6.151' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2019) |
Største underskud: | -503' DKK ApS STAKE NR. 1729 (Nu: KAPRUN ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 31.241' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2016) |
Største gæld: | 23.329' DKK FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for flere år siden ved BYENS BOLIG BØRS V/ARNE NØRREGAARD JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Arne Nørregaard Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Arne i 38 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAPRUN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PEDERSEN OG POULSEN A/S
Via KAPRUN ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
PEDERSEN OG POULSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 07.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
PEDERSEN OG POULSEN A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2019
Registreringsdato: 07.03.2019 -
PEDERSEN OG POULSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2019
Registreringsdato: 06.03.2019 -
PEDERSEN OG POULSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2014
Registreringsdato: 25.02.2014
Blå bog (fortsat)
Arne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.1981 - 28.03.2011
Reel ejer
04.11.1981 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.02.2014 - 06.03.2019
Bestyrelsesmedlem
07.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.03.1990 - 02.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1972 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.12.1978 - 31.07.2000
Bestyrelsesmedlem
31.07.2000 - 04.12.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Arne Nørregaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KAPRUN ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22.629' DKK. Igennem holdingselskabet KAPRUN ApS har Arne derfor også ejerandele i PEDERSEN OG POULSEN A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Arne Nørregaard Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ApS STAKE NR. 1729 (Nu: KAPRUN ApS) kunne offentliggøre et overskud på 4.681' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ApS STAKE NR. 1729 (Nu: KAPRUN ApS) kunne offentliggøre et underskud på 503' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.306' DKK (FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.853' DKK (FINANSIERINGSSELSKABET PEDERSEN OG POULSEN A/S (Nu: PEDERSEN OG POULSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22.629' DKK (ApS STAKE NR. 1729 (Nu: KAPRUN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Ulla Weismann Helweg.