Karen Marie Havbo
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1985 (39 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.125' DKK KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (2022) |
Største underskud: | -859' DKK KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (2018) |
Største egenkapital: | 36.185' DKK KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 767' DKK KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (30 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1985 hos KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Karen Marie Havbo i 30 år 6 måneder, inden stoppet den 14. oktober 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.327' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2015
Registreringsdato: 15.10.2015 -
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2015
Registreringsdato: 14.10.2015 -
MOGENS HAVBO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2012
Registreringsdato: 19.12.2012
Blå bog (fortsat)
Karen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.03.1985 - 14.10.2015
Bestyrelsesmedlem
15.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.08.1986 - 19.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Karen Marie Havbo har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 4.125' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 859' DKK.
Karen har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 6 måneder fra 1985 til 2015 hos KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Mogens Norup Havbo.