Mogens Norup Havbo
Karrieren startede hos: | MOGENS HAVBO (Ejer) |
Største overskud: | 4.262' DKK Havbo Holding 2020 ApS (2022) |
Største underskud: | -859' DKK KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (2018) |
Største egenkapital: | 36.185' DKK KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 11.068' DKK Havbo Holding 2020 ApS (2023) |
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved MOGENS HAVBO i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mogens Norup Havbo der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mogens i 29 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2000.
Virksomheden opererede indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Havbo Holding 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S
Via Havbo Holding 2020 ApS
Direktørposter (2)
-
Havbo Holding 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2020 -
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2015
Tidslinje (18)
-
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2020
Registreringsdato: 29.01.2020 -
Havbo Holding 2020 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2020
Registreringsdato: 29.01.2020
Blå bog (fortsat)
Mogens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.03.1985 - 14.10.2015
Bestyrelsesmedlem
26.03.1985 - 14.10.2015
Ejer
30.06.2011 - 28.01.2020
Reel ejer
30.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.10.2015 - Stadig aktiv
Ejer
29.01.2020 - 21.12.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.08.1986 - 19.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.1971 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mogens Norup Havbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Havbo Holding 2020 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.503' DKK. Gennem holdingselskabet Havbo Holding 2020 ApS har Mogens derfor også andele i KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mogens Norup Havbo, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Havbo Holding 2020 ApS kunne fremvise et overskud på 4.262' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 859' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.327' DKK (KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.185' DKK (KAREN OG MOGENS HAVBO HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.503' DKK (Havbo Holding 2020 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Karl Villumsen.