Karsten Lykkegaard
Karrieren startede hos: | LYKKEGAARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.127' DKK ApS SPKR 4 NR. 3520 (Nu: KARSTEN LYKKEGAARD ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.796' DKK FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a) (2022) |
Største egenkapital: | 44.464' DKK ApS SPKR 4 NR. 3520 (Nu: KARSTEN LYKKEGAARD ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 26.312' DKK MASKINFABRIKEN LYKKEGAARD A/S (Nu: LYKKEGAARD A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a) (2015) |
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos LYKKEGAARD A/S (tidligere MASKINFABRIKEN LYKKEGAARD A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Karsten Lykkegaard nu besiddet i 58 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre pumper og kompressorer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.128' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARSTEN LYKKEGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LYKKEGAARD A/S
Via KARSTEN LYKKEGAARD ApS
Direktørposter (2)
-
LYKKEGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.1966 -
KARSTEN LYKKEGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1994
Bestyrelsesposter (2)
-
LYKKEGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.04.1966 -
GERDA OG LARS CHRISTENSENS FAMILIEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2018
Tidslinje (9)
-
GERDA OG LARS CHRISTENSENS FAMILIEFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2018
Registreringsdato: 22.05.2018 -
BST ØSTFYN A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2007
Registreringsdato: 15.05.2007 -
BST ØSTFYN A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2004
Registreringsdato: 04.05.2004
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 58 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
01.04.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.04.1966 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2004 - 15.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Lykkegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos MASKINFABRIKEN LYKKEGAARD A/S (Nu: LYKKEGAARD A/S) der præsenterede et overskud på 5.082' DKK.
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 58 år 5 måneder fra 1966 til i dag hos LYKKEGAARD A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.794' DKK (GERDA OG LARS CHRISTENSENS FAMILIEFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 669' DKK (FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.297' DKK (GERDA OG LARS CHRISTENSENS FAMILIEFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.682' DKK (FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a)).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Joachim Eduard Wengenroth.