Mads Myrtue Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 1982 (42 år) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 17/9 1982 ApS (Revisor) |
Største overskud: | 30.000' DKK AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (Nu: MJAKP P/S) (2015-16) |
Største underskud: | -9.705' DKK MADS MYRTUE THOMSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (2021-22) |
Største egenkapital: | 95.167' DKK Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S (2023) |
Største gæld: | 58.821' DKK AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (Nu: MJAKP P/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 114 årsværk hos AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (Nu: MJAKP P/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af MADS MYRTUE THOMSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1982 i EJENDOMSSELSKABET AF 17/9 1982 ApS i hvervet som Revisor. Denne rolle havde Mads Myrtue Thomsen i 10 år 5 måneder, inden stoppet d. 11. marts 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. juli 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MADS MYRTUE THOMSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via MADS MYRTUE THOMSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
MJAKP2 I/S
Via MADS MYRTUE THOMSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKABIkke offentliggjort -
AP KOMPLEMENTAR STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via MADS MYRTUE THOMSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
MJAKP P/S
Via AP KOMPLEMENTAR STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Direktørposter (2)
-
MADS MYRTUE THOMSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2006 -
MADS MYRTUE THOMSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2006
Bestyrelsesposter (4)
-
MJAKP2 I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2006 -
LYKKEGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2022 -
MJAKP P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2012 -
Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
LYKKEGAARD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2022
Registreringsdato: 12.01.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via AP KOMPLEMENTAR STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via MADS MYRTUE THOMSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Direktør og Reel ejer
06.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mads Myrtue Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MADS MYRTUE THOMSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 28.062' DKK. Gennem sit holdingselskab MADS MYRTUE THOMSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB har Mads dermed også andele i MADS MYRTUE THOMSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (100%).
Se også koncerndiagram for Mads Myrtue Thomsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mads Myrtue Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (Nu: MJAKP P/S) der præsenterede et overskud på 30.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (Nu: MJAKP P/S) der præsenterede et underskud på 1.751' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år fra 2006 til i dag hos MJAKP2 I/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.077' DKK (MØLLER & ROTHE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 680' DKK (EURO CARAVAN IMPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 95.167' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 138' DKK (MADS MYRTUE THOMSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kasper Rabing Christensen.