Børge Steen Bay
Erhvervsaktiv siden: | 12. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | QRS 8 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.079' DKK HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.094' DKK HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 11.536' DKK HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 2.950' DKK ApS KBUS 38 NR. 2595 (Nu: TF HOLDING. RANDERS ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS (28 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1985 i QRS 8 ApS (tidligere ROTAKET RANDERS ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Børge Steen Bay i 7 år 5 måneder, inden stoppet d. 28. december 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS
Ejerandel: 0%
Direktørposter (1)
-
BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2010
Registreringsdato: 01.03.2010 -
HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2007
Registreringsdato: 22.02.2007 -
ApS KBUS 38 NR. 2594 (Nu: ROTAKET RANDERS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2004
Registreringsdato: 28.09.2004
Blå bog (fortsat)
Børge har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.03.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.1996 - Stadig aktiv
Direktør
17.07.1996 - 22.02.2007
Direktør
01.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Direktør
01.08.1992 - 28.09.2004
Bestyrelsesmedlem
26.09.1996 - 28.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.1992 - 02.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.07.1985 - 28.12.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Børge Steen Bay er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS (1% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 11.536' DKK. Igennem sit holdingselskab BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS har Børge dermed også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Børge Steen Bay, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) fremviste et overskud på 4.079' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) fremviste et underskud på 1.094' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Esther Emilie Annamette Alnøe.