Esther Emilie Annamette Alnøe
Karrieren startede hos: | BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.079' DKK HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.094' DKK HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 11.536' DKK HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 4.731' DKK ALNØE & CO. A/S (Nu: AimIT A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ALNØE & CO. A/S (Nu: AimIT A/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS med titlen som Ejer. Denne rolle har Esther Emilie Annamette Alnøe nu bestreddet i 1928 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 3.471' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
AimIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
Blå bog (fortsat)
Esther har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1928 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
19.03.0096 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.03.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2012 - 08.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.03.2008 - 30.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 11.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Esther Emilie Annamette Alnøe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS (49,5% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 11.536' DKK. Igennem holdingselskabet BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS har Esther derfor også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Esther Emilie Annamette Alnøe, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 4.079' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.094' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.471' DKK (HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 11.536' DKK (HET FINANS HOBRO ApS (Nu: BØRGE BAY HOLDING, RANDERS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.922' DKK (ALNØE & CO. A/S (Nu: AimIT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Esther' netværk er Børge Steen Bay.