Lis Bundgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1979 (45 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BØRGE HANSEN INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.966' DKK CLAUS HANSEN HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -239' DKK BØRGE HANSEN INVEST ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 46.654' DKK CLAUS HANSEN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 16.882' DKK JMH VVS A/S (Nu: BØRGE HANSEN A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos JMH VVS A/S (Nu: BØRGE HANSEN A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BØRGE HANSEN INVEST ApS (26 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu mange år siden hos BØRGE HANSEN INVEST A/S (tidligere J.M.H. - V.V.S. A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lis Bundgaard Hansen i 19 år 5 måneder, før stoppet d. 19. august 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. august 1998.
Bestyrelsesposter (1)
-
BØRGE HANSEN INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.1998
Tidslinje (9)
-
JMH VVS A/S (Nu: BØRGE HANSEN A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2011
Registreringsdato: 30.09.2011 -
CLAUS HANSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2011
Registreringsdato: 30.09.2011 -
J.M.H. - V.V.S. A/S (Nu: BØRGE HANSEN INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.1998
Registreringsdato: 19.08.1998
Blå bog (fortsat)
Lis har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.08.1998 - 30.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.1987 - 30.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1979 - 19.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.1989 - 18.01.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Lis Bundgaard Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos BØRGE HANSEN INVEST ApS der præsenterede et overskud på 509' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos BØRGE HANSEN INVEST ApS der præsenterede et underskud på 239' DKK.
Lis har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 1 måned fra 1998 til i dag hos BØRGE HANSEN INVEST ApS.
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Børge Plougmand Hansen.