Børge Plougmand Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1979 (45 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BØRGE HANSEN INVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 8.966' DKK CLAUS HANSEN HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -239' DKK BØRGE HANSEN INVEST ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 46.654' DKK CLAUS HANSEN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 16.882' DKK JMH VVS A/S (Nu: BØRGE HANSEN A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos JMH VVS A/S (Nu: BØRGE HANSEN A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BØRGE HANSEN INVEST ApS (26 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for nu flere år siden ved BØRGE HANSEN INVEST A/S (tidligere J.M.H. - V.V.S. A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Børge Plougmand Hansen i 19 år 5 måneder, før fratrædelsen den 19. august 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. august 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BØRGE HANSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BØRGE HANSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.1998
Bestyrelsesposter (2)
-
BØRGE HANSEN INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.1998 -
BØRGE HANSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
CLAUS HANSEN HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2022
Registreringsdato: 21.10.2022 -
BØRGE HANSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2011
Registreringsdato: 30.09.2011 -
CLAUS HANSEN HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2011
Registreringsdato: 30.09.2011
Blå bog (fortsat)
Børge har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2011 - 21.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1997 - 17.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.10.1987 - 26.09.2000
Bestyrelsesmedlem
30.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.03.1979 - 19.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Børge Plougmand Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved CLAUS HANSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 8.966' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved BØRGE HANSEN INVEST ApS der præsenterede et underskud på 239' DKK.
Børge har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 1 måned fra 1998 til i dag hos BØRGE HANSEN INVEST ApS.
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Claus Plougmand Hansen.