Anne Marie Wagener
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 1984 (39 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOWAG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.237' DKK MCG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.230' DKK SYSTEMSLAB ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 9.888' DKK Holdingselskabet MCG ApS (2015) |
Største gæld: | 11.540' DKK MCG A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos MCG A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MCG A/S (24 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1984 i BOWAG A/S (tidligere TOPDATA A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anne Marie Wagener i 4 år 6 måneder, inden stoppet d. 14. april 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juli 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADW 3 af 2019 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
MCG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
MCG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2021
Registreringsdato: 28.04.2021 -
M-CONSULT INTERNATIONAL ApS (Nu: MCG A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
ADW 2 af 2019 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.09.2019
Registreringsdato: 09.09.2019
Blå bog (fortsat)
Anne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.12.1996 - 27.04.2021
Reel ejer
02.09.2015 - 09.09.2019
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
02.07.2019 - 09.09.2019
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.09.2015 - 09.09.2019
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
02.09.2015 - 09.09.2019
Ejerandel: 30%
Anne Marie Wagener er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ADW 3 af 2019 ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.535' DKK. Igennem sit holdingselskab ADW 3 af 2019 ApS har Anne dermed også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anne Marie Wagener, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ADW HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.087' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ADW 3 af 2019 ApS fremviste et underskud på 1.219' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.729' DKK (MCG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.230' DKK (SYSTEMSLAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.250' DKK (Holdingselskabet MCG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.259' DKK (SYSTEMSLAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Detlef Harald Rudolph Wagener.