Detlef Harald Rudolph Wagener
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 1976 (48 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR. 3-MQ ØVERØD BY, SØLLERØD (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.237' DKK M-CONSULT INTERNATIONAL ApS (Nu: MCG A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -1.230' DKK SYSTEMSLAB ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 9.888' DKK Holdingselskabet MCG ApS (2015) |
Største gæld: | 11.540' DKK M-CONSULT INTERNATIONAL ApS (Nu: MCG A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos M-CONSULT INTERNATIONAL ApS (Nu: MCG A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af MCG A/S (34 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR. 3-MQ ØVERØD BY, SØLLERØD som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Detlef Harald Rudolph Wagener i 13 år 9 måneder, før fratrædelsen den 11. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. april 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADW 3 af 2019 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
ADW 3 af 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
MCG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (48)
-
MCG SERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
Holdingselskabet MCG ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
ADW 2 af 2019 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.09.2019
Registreringsdato: 09.09.2019
Blå bog (fortsat)
Detlef har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. I en karriere som har varet i mere end 48 år 7 måneder, har Detlef bla. Arbejdet indenfor felter som Business Development, Enterprise Software, Cloud Computing, Solution Selling og SaaS.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.09.2003 - 10.05.2023
Reel ejer
02.09.2015 - 09.09.2019
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
02.09.2015 - 24.05.2022
Ejerandel: 30% -
Direktør og Ejer
02.07.2019 - 09.09.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
02.09.2015 - 09.09.2019
Ejerandel: 30%
Detlef Harald Rudolph Wagener er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ADW 3 af 2019 ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.535' DKK. Igennem sit holdingselskab ADW 3 af 2019 ApS har Detlef dermed også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Detlef Harald Rudolph Wagener, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor M-CONSULT INTERNATIONAL ApS (Nu: MCG A/S) fremviste et overskud på 2.237' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ADW 3 af 2019 ApS fremviste et underskud på 1.219' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.729' DKK (M-CONSULT INTERNATIONAL ApS (Nu: MCG A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.230' DKK (SYSTEMSLAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.250' DKK (Holdingselskabet MCG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.259' DKK (SYSTEMSLAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Detlef' netværk er Anne Marie Wagener.