Otto Munch
Karrieren startede hos: | HOP NR. 4 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.523' DKK MUNCH STÅL A/S (2020-21) |
Største underskud: | -4.823' DKK MUNCH STÅL HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 24.735' DKK MUNCH STÅL FINANS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 9.703' DKK MUNCH STÅL A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MUNCH STÅL A/S (2020-21) |
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i HOP NR. 4 ApS (tidligere CARL ANKERSTJERNE TEXTILER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Otto Munch i 18 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 12. juli 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MUNCH STÅL FINANS A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
MUNCH STÅL HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MUNCH STÅL A/S
Via MUNCH STÅL FINANS A/S
Direktørposter (3)
-
MUNCH STÅL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1990 -
MUNCH STÅL FINANS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1994 -
MUNCH STÅL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1994
Bestyrelsesposter (3)
-
MUNCH STÅL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1990 -
MUNCH STÅL FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1994 -
MUNCH STÅL HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.01.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
MUNCH STÅL HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2011
Registreringsdato: 12.01.2011 -
MUNCH STÅL HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1994
Registreringsdato: 01.11.1994 -
MUNCH STÅL HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.1994
Registreringsdato: 01.11.1994
Blå bog (fortsat)
Otto har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.1994 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.06.1982 - 26.03.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.1972 - 12.07.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Otto Munch er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MUNCH STÅL FINANS A/S (60% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.735' DKK.
• MUNCH STÅL HOLDING ApS (51% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.735' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Otto Munch, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MUNCH STÅL A/S kunne offentliggøre et overskud på 7.523' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MUNCH STÅL HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.823' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.659' DKK (MUNCH STÅL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24.735' DKK (MUNCH STÅL FINANS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 18.367' DKK (MUNCH STÅL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Otto' netværk er Martin Munch.