Martin Munch
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUNCH STÅL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.523' DKK MUNCH STÅL A/S (2020-21) |
Største underskud: | -4.823' DKK MUNCH STÅL HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 24.735' DKK MUNCH STÅL FINANS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 9.703' DKK MUNCH STÅL A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MUNCH STÅL A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MUNCH STÅL A/S (34 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1990 ved MUNCH STÅL A/S (tidligere DRAS NR. 1224 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Martin Munch nu bestreddet i 34 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 2.325' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MUNCH STÅL HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Munch IT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MUNCH STÅL A/S
Via MUNCH STÅL HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (3)
-
MUNCH STÅL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1990 -
MUNCH STÅL FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1994 -
MUNCH STÅL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2011
Tidslinje (9)
-
MUNCH IT IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.09.2021
Registreringsdato: 07.09.2021 -
MUNCH IT IVS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2021
Registreringsdato: 07.09.2021 -
Munch IT (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.11.1994 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.10.2014 - 07.09.2021
Ejerandel: 100%
Martin Munch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MUNCH STÅL HOLDING ApS (ejer lige nu 49%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 21.823' DKK. Igennem holdingselskabet MUNCH STÅL HOLDING ApS har Martin derfor også ejerandele i MUNCH STÅL A/S (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Martin Munch, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MUNCH STÅL HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.659' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MUNCH STÅL HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.823' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.659' DKK (MUNCH STÅL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24.735' DKK (MUNCH STÅL FINANS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 18.367' DKK (MUNCH STÅL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Otto Munch.