Poul Tommerup
Karrieren startede hos: | DAMPSKIBS-AKTIESELSKABET 'PROGRESS' (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.410' DKK UNIGROUP II ApS (Nu: UNIGROUP ApS) (2023) |
Største underskud: | -4.907' DKK A/S PSE 14 NR. 1474 (Nu: COMLEX A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 63.963' DKK A/S PSE 14 NR. 1474 (Nu: COMLEX A/S) (2014) |
Største gæld: | 22.188' DKK STATOIL DEPOTSELSKAB A/S (Nu: MOTORVEJSCENTERSELSKABET AF 1990 A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos UNIGROUP II ApS (Nu: UNIGROUP ApS) (2023) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i DAMPSKIBS-AKTIESELSKABET 'PROGRESS' i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Tommerup i 100 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 25. maj 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor rederivirksomhed, fragtfart. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POUL TOMMERUP ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
POUL TOMMERUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
EMILIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
EMILIA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2016
Registreringsdato: 12.04.2016 -
POUL TOMMERUP A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.07.2010
Registreringsdato: 15.07.2010 -
POUL TOMMERUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2010
Registreringsdato: 15.07.2010
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 120 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.08.2003 - 15.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.12.2006 - 31.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.07.1999 - 17.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.09.1904 - 25.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Tommerup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i A/S PSE NR. 4348 (Nu: EMILIA A/S) der præsenterede et overskud på 3.681' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i A/S PSE NR. 4348 (Nu: EMILIA A/S) der præsenterede et underskud på 3.856' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 100 år 7 måneder fra 1904 til 2005 hos DAMPSKIBS-AKTIESELSKABET 'PROGRESS'.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.410' DKK (UNIGROUP II ApS (Nu: UNIGROUP ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.496' DKK (A/S PSE NR. 4348 (Nu: EMILIA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (PROJEKTFORVALTNING A/S (Nu: PROJEKTFORVALTNING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Karen Tommerup.