Karen Tommerup
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1991 (33 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | EMILIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.130' DKK COMLEX A/S (2017) |
Største underskud: | -4.907' DKK COMLEX A/S (2022) |
Største egenkapital: | 63.963' DKK COMLEX A/S (2014) |
Største gæld: | 457' DKK COMLEX A/S (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EMILIA A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EMILIA A/S (33 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1991 hos EMILIA A/S (tidligere A/S PSE NR. 4348) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Karen Tommerup nu besiddet i 33 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 487' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EMILIA A/S
Ejerandel: 15-19.99% -
Lille Lyngby Galloway I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
EMILIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2023 -
POUL TOMMERUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
EMILIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.1991
Tidslinje (15)
-
COMLEX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
COMLEX A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023 -
POUL TOMMERUP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.05.2023
Registreringsdato: 28.05.2023
Blå bog (fortsat)
Karen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1991 - Stadig aktiv
Ejer
23.12.1999 - Stadig aktiv
Direktør
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
23.12.1999 - 25.05.2009
Reel ejer
23.12.1999 - 08.11.2023
Bestyrelsesmedlem
05.02.2008 - 09.11.2023
Direktør
25.04.2023 - 08.11.2023
Ejerandel: 7,5% -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2003 - 15.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EMILIA A/S landede et overskud på 3.681' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EMILIA A/S landede et underskud på 3.856' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.895' DKK (COMLEX A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.496' DKK (EMILIA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.112' DKK (COMLEX A/S).
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Poul Tommerup.