Jan Steen Jensen
Karrieren startede hos: | H. FRIIS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.240' DKK AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.184' DKK AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 28.759' DKK AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS) (2022) |
Største gæld: | 19.982' DKK AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) (2023) |
Det startede for flere år siden ved H. FRIIS ApS (tidligere H. FRIIS A/S, BOGTRYK-OFFSET) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Steen Jensen i 36 år 9 måneder, før stoppet den 15. oktober 2008.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor formueforvaltning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 11' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JJ INVEST AF 2003 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AIRLAND GROUP ApS
Via JJ INVEST AF 2003 ApS -
AIRLAND LOGISTICS A/S
Via AIRLAND GROUP ApS
Direktørposter (2)
-
AIRLAND GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2003 -
JJ INVEST AF 2003 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
AIRLAND GROUP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.08.2013 -
AIRLAND LOGISTICS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.11.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
JJ INVEST AF 2003 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2018
Registreringsdato: 12.12.2018 -
JJ INVEST AF 2003 ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018 -
AIRLAND PROJECTS ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2015
Registreringsdato: 19.01.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.11.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
03.11.2003 - 30.11.2018
Ejer
03.11.2003 - Stadig aktiv
Direktør
12.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.06.2011 - 19.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.04.2009 - 20.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.1973 - 09.11.1993
Reel ejer
03.11.2003 - Stadig aktiv
Direktør
05.12.2003 - 20.11.2012
Bestyrelsesmedlem
20.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS) kunne fremvise et overskud på 13.240' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.795' DKK (AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (H. FRIIS A/S, BOGTRYK-OFFSET (Nu: H. FRIIS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.120' DKK (AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 164' DKK (H. FRIIS A/S, BOGTRYK-OFFSET (Nu: H. FRIIS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Claus Moestrup.