Claus Moestrup
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CM INVEST AF 2003 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.240' DKK AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.184' DKK AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 28.759' DKK AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS) (2022) |
Største gæld: | 19.982' DKK AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CM INVEST AF 2003 ApS (20 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 ved CM INVEST AF 2003 ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Claus Moestrup og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Claus nu besiddet i 20 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 20 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 3.692' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CM INVEST AF 2003 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AIRLAND GROUP ApS
Via CM INVEST AF 2003 ApS -
AIRLAND LOGISTICS A/S
Via AIRLAND GROUP ApS
Direktørposter (2)
-
AIRLAND LOGISTICS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2012 -
CM INVEST AF 2003 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
AIRLAND GROUP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2013 -
AIRLAND LOGISTICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2013
Registreringsdato: 20.08.2013 -
AIRLAND INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2013
Registreringsdato: 20.08.2013 -
AIRLAND GROUP ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2013
Registreringsdato: 20.08.2013
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
03.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.11.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.12.2003 - Stadig aktiv
Direktør
20.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
02.04.2009 - 20.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.11.2003 - 20.08.2013
Reel ejer
04.11.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Claus Moestrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CM INVEST AF 2003 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.100' DKK. Gennem sit holdingselskab CM INVEST AF 2003 ApS har Claus dermed også andele i AIRLAND GROUP ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Claus Moestrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) landede et overskud på 7.003' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S) landede et underskud på 1.184' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.795' DKK (AIRLAND HOLDING ApS (Nu: AIRLAND GROUP ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.100' DKK (CM INVEST AF 2003 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.398' DKK (AIRLAND INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRLAND LOGISTICS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jan Steen Jensen.