Lars Bjerregaard Hvergel
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OVE HVERGEL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.866' DKK A/S PSE 10 NR. 1365 (Nu: O.H. INDUSTRI A/S) (2020) |
Største underskud: | -13.799' DKK LAC Invest Ikast ApS (2022) |
Største egenkapital: | 35.352' DKK A/S PSE 10 NR. 1365 (Nu: O.H. INDUSTRI A/S) (2020) |
Største gæld: | 53.686' DKK A/S PSE 10 NR. 1365 (Nu: O.H. INDUSTRI A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 126 årsværk hos A/S PSE 10 NR. 1365 (Nu: O.H. INDUSTRI A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OVE HVERGEL HOLDING ApS (22 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1982 ved OVE HVERGEL A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Bjerregaard Hvergel i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen den 25. juli 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. august 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LBH INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PH HOME ApS
Via LBH INVEST ApS -
LAC Invest Ikast ApS
Via LBH INVEST ApS
Direktørposter (4)
-
LBH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2005 -
PH HOME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2008 -
LAC Invest Ikast ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2017 -
LAC Invest 2 Ikast ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
LAC Invest Ikast ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022 -
LAC Invest 2 Ikast ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022 -
LAC Invest 2 Ikast ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.02.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Ejer
04.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.2021 - 23.12.2022
Direktør
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
07.11.2017 - 12.07.2018
Ejer
07.11.2017 - 12.07.2018
Direktør
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
13.07.2018 - 28.12.2020
Ejer
29.12.2020 - 23.12.2022
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
12.02.1996 - 21.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LAC Invest Ikast ApS landede et overskud på 9.963' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LAC Invest Ikast ApS landede et underskud på 13.799' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.291' DKK (A/S PSE 10 NR. 1365 (Nu: O.H. INDUSTRI A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 237' DKK (LAC Invest 2 Ikast ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.986' DKK (A/S PSE 10 NR. 1365 (Nu: O.H. INDUSTRI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.612' DKK (LAC Invest 2 Ikast ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Allan Bjerregaard Hvergel.