Allan Bjerregaard Hvergel
Erhvervsaktiv siden: | 12. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OVE HVERGEL HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.963' DKK LAC Invest Ikast ApS (2021) |
Største underskud: | -13.799' DKK LAC Invest Ikast ApS (2022) |
Største egenkapital: | 18.366' DKK OVE HVERGEL HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 9.167' DKK LAC Invest Ikast ApS (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Siam traditional thai massage ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OVE HVERGEL HOLDING ApS (22 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1996 i OVE HVERGEL HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Allan Bjerregaard Hvergel i 22 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 21. juni 2018.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 631' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Siam traditional thai massage ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
LAC Invest Ikast ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
LAC Invest 2 Ikast ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Siam traditional thai massage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2017
Ejendomme (6)
Tidslinje (14)
-
LAC Invest 2 Ikast ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021 -
OVE HVERGEL HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2018
Registreringsdato: 21.06.2018 -
OVE BJERREGAARD HOLDING ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2017
Registreringsdato: 07.11.2017
Blå bog (fortsat)
Allan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
07.11.2017 - 12.07.2018
Ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,3% -
Bestyrelsesmedlem
12.02.1996 - 21.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
19.02.2015 - 07.11.2017
Ejerandel: 5-9.99%
Allan Bjerregaard Hvergel er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LAC Invest Ikast ApS (28,3% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -669' DKK.
• LAC Invest 2 Ikast ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -669' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Allan Bjerregaard Hvergel, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LAC Invest Ikast ApS kunne offentliggøre et overskud på 9.963' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LAC Invest Ikast ApS kunne offentliggøre et underskud på 13.799' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 631' DKK (OVE HVERGEL HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 237' DKK (LAC Invest 2 Ikast ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.571' DKK (OVE HVERGEL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.612' DKK (LAC Invest 2 Ikast ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Lars Bjerregaard Hvergel.