Simone Nygaard Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | XZT 1100 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.257' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.185' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 4.664' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2017) |
Største gæld: | 4.691' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HOLTUM GRUPPEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BKVEJLE - STORVOGNSKØRESKOLE ApS (11 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2005 i XZT 1100 ApS (tidligere NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Simone Nygaard Jørgensen i 7 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2013.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 27' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BKVEJLE - STORVOGNSKØRESKOLE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HOLTUM GRUPPEN ApS
Via BKVEJLE - STORVOGNSKØRESKOLE ApS -
Konsortiet Holtum DownTown & Jürgensen I/S
Via HOLTUM GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
XZT 1102 ApS
Via BKVEJLE - STORVOGNSKØRESKOLE ApS
Direktørposter (2)
-
BKVEJLE - STORVOGNSKØRESKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2012 -
HOLTUM GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2012
Repræsentant (1)
-
Stenderup og Omegns Borgerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
XZT 1102 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Stenderup og Omegns Borgerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.01.2024
Registreringsdato: 16.01.2024 -
XZT 1102 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Simone har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.07.2018 - 31.08.2022
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2016 - 28.02.2019
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
23.11.2012 - 30.12.2018
Direktør
23.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HOLTUM GRUPPEN ApS kunne fremvise et overskud på 643' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HOLTUM GRUPPEN ApS kunne fremvise et underskud på 414' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103' DKK (HOLTUM GRUPPEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.855' DKK (NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 170' DKK (XZT 1102 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simone' netværk er Malene Christensen.