Malene Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | XZT 1100 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.257' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.185' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 4.664' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2017) |
Største gæld: | 4.691' DKK NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HOLTUM GRUPPEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BKVEJLE - PERSONBILSKØRESKOLE ApS (11 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos XZT 1100 ApS (tidligere NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Malene Christensen i 7 år 6 måneder, før stoppet d. 1. januar 2013.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 27' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BKVEJLE - PERSONBILSKØRESKOLE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HOLTUM GRUPPEN ApS
Via BKVEJLE - PERSONBILSKØRESKOLE ApS -
Konsortiet Holtum DownTown & Jürgensen I/S
Via HOLTUM GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
XZT 1102 ApS
Via BKVEJLE - PERSONBILSKØRESKOLE ApS
Direktørposter (3)
-
HOLTUM GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2012 -
BKVEJLE - PERSONBILSKØRESKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2012 -
XZT 1102 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
XZT 1102 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2022
Tidslinje (9)
-
XZT 1102 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
XZT 1102 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
Malene Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2019
Registreringsdato: 19.05.2019
Blå bog (fortsat)
Malene har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.07.2018 - 31.08.2022
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2015 - 19.05.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2016 - 28.02.2019
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
23.11.2012 - 30.12.2018
Direktør
23.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HOLTUM GRUPPEN ApS kunne fremvise et overskud på 643' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HOLTUM GRUPPEN ApS kunne fremvise et underskud på 414' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103' DKK (HOLTUM GRUPPEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.855' DKK (NYGAARD GRUPPEN, VEJLE A/S (Nu: XZT 1100 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 170' DKK (XZT 1102 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Simone Nygaard Jørgensen.