Trine Märcher Ravn Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TMRI HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 428' DKK I-SIKRING ApS (Nu: Riel Sikring ApS) (2021) |
Største underskud: | -481' DKK AED 24/7 A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.217' DKK I-SIKRING ApS (Nu: Riel Sikring ApS) (2021) |
Største gæld: | 6.053' DKK TRISON ApS (2016) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos TRISON ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af TMRI HOLDING ApS (10 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 hos TMRI HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Trine Märcher Ravn Ibsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Trine nu besiddet i 10 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 303' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TMRI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TRISON ApS
Via TMRI HOLDING ApS -
Riel Sikring ApS
Via TMRI HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
TMRI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2014
Repræsentant (1)
-
Spareforeningen Julens Glæder
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
AED 24/7 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Spareforeningen Julens Glæder
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
TRISON ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
AED 24/7 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022
Blå bog (fortsat)
Trine har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.06.2014 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Direktør
08.06.2018 - 01.03.2023
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
17.07.2015 - 07.08.2018
Ejerandel: 50%
Trine Märcher Ravn Ibsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TMRI HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 432' DKK. Gennem sit holdingselskab TMRI HOLDING ApS har Trine dermed også andele i TRISON ApS (50-66.65%) samt Riel Sikring ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Trine Märcher Ravn Ibsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TMRI HOLDING ApS landede et overskud på 226' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TRISON ApS landede et underskud på 439' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 439' DKK (TRISON ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 960' DKK (I-SIKRING ApS (Nu: Riel Sikring ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36' DKK (AED 24/7 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Sonny Märcher Ravn Ibsen.