Sonny Märcher Ravn Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRISON ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 811' DKK Riel A/S (2018) |
Største underskud: | -481' DKK AED 24/7 A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.550' DKK Riel A/S (2018) |
Største gæld: | 6.053' DKK TRISON ApS (2016) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos TRISON ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af TRISON ApS (17 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2001 hos TRISON ApS som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Sonny Märcher Ravn Ibsen i 13 år 3 måneder, inden stoppet den 4. juni 2014.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 439' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SMRI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TRISON ApS
Via SMRI HOLDING ApS -
Riel Sikring ApS
Via SMRI HOLDING ApS -
AED 24/7 A/S
Via SMRI HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SMRI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2013 -
TRISON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
Riel Sikring ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
AED 24/7 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.07.2022
Ejendomme (3)
Tidslinje (19)
-
TRISON ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
AED 24/7 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022 -
Hjerteskab.dk A/S (Nu: AED 24/7 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022
Blå bog (fortsat)
Sonny har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2019 - 12.07.2022
Reel ejer
03.07.2019 - 31.05.2022
Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2016 - 23.11.2020
Reel ejer
01.01.2018 - 15.06.2021
Ejerandel: 25,5% -
Reel ejer
01.01.2018 - 01.01.2020
Ejerandel: 25,5% -
Direktør og Reel ejer
17.07.2015 - 07.08.2018
Ejerandel: 50%
Sonny Märcher Ravn Ibsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SMRI HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 437' DKK. Igennem sit holdingselskab SMRI HOLDING ApS har Sonny dermed også ejerandele i TRISON ApS (33.34-49.99%), Riel Sikring ApS (50-66.65%) samt AED 24/7 A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Sonny Märcher Ravn Ibsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor I-SIKRING ApS (Nu: Riel Sikring ApS) fremviste et overskud på 428' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor AED 24/7 A/S fremviste et underskud på 481' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 256' DKK (Riel Finans ApS (Nu: RIEL Energi Finans ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 439' DKK (TRISON ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 960' DKK (I-SIKRING ApS (Nu: Riel Sikring ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36' DKK (AED 24/7 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Sonny' netværk er Trine Märcher Ravn Ibsen.