Charlotte Grundtvorm Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1991 (33 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LEITECH KOMPONENTS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 579' DKK LEITECH INSTRUMENTS ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.374' DKK LEITECH INSTRUMENTS ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 4.158' DKK LEITECH KOMPONENTS ApS (Nu: LEITECH FINMEKANIK ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 5.430' DKK LEITECH INSTRUMENTS ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos LEITECH INSTRUMENTS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af LEITECH KOMPONENTS ApS (33 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1991 ved LEITECH KOMPONENTS ApS (tidligere PBH NR. 21.537 ApS) som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Charlotte Grundtvorm Jensen nu besiddet i 33 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 37' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LEITECH INSTRUMENTS ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
CHARLOTTE G. JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LEITECH KOMPONENTS ApS
Via CHARLOTTE G. JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CHARLOTTE G. JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2012 -
LEITECH KOMPONENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1991
Bestyrelsesposter (1)
-
LEITECH INSTRUMENTS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
LEITECH INSTRUMENTS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2019
Registreringsdato: 05.04.2019 -
LEITECH INSTRUMENTS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2019
Registreringsdato: 04.04.2019 -
LEITECH INSTRUMENTS ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2015
Registreringsdato: 01.08.2015
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2005 - 04.04.2019
Ejer
24.12.2010 - 31.07.2015
Reel ejer
01.08.2015 - 29.06.2018
Ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2005 - 19.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Grundtvorm Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHARLOTTE G. JENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 606' DKK. Igennem sit holdingselskab CHARLOTTE G. JENSEN HOLDING ApS har Charlotte dermed også ejerandele i LEITECH INSTRUMENTS ApS (33.34-49.99%) og LEITECH KOMPONENTS ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Charlotte Grundtvorm Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor LEITECH INSTRUMENTS ApS fremviste et overskud på 579' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LEITECH INSTRUMENTS ApS fremviste et underskud på 1.374' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 273' DKK (LEITECH INSTRUMENTS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 50' DKK (CHARLOTTE G. JENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.484' DKK (LEITECH KOMPONENTS ApS (Nu: LEITECH FINMEKANIK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 451' DKK (LEITECH KOMPONENTS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Lis Jytte Larsen.