Lis Jytte Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jytte Larsen v/Lis Jytte Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 579' DKK LEITECH INSTRUMENTS ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.374' DKK LEITECH INSTRUMENTS ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 4.158' DKK LEITECH KOMPONENTS ApS (Nu: LEITECH FINMEKANIK ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 5.430' DKK LEITECH INSTRUMENTS ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos LEITECH INSTRUMENTS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jytte Larsen v/Lis Jytte Larsen (36 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved Jytte Larsen v/Lis Jytte Larsen (tidligere UDLEJNINGSEJD SIBBEGÅRD V/LIS JYTTE LARSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lis Jytte Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lis i 36 år 11 måneder, før fratrædelsen den 28. juni 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LEITECH FINMEKANIK ApS
Ejerandel: 100% -
Leitech Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
LEITECH FINMEKANIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2022 -
Leitech Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
LEITECH INSTRUMENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
LEITECH INSTRUMENTS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2019
Tidslinje (22)
-
LEITECH FINMEKANIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.04.2022
Registreringsdato: 20.04.2022 -
LEITECH KOMPONENTS ApS (Nu: LEITECH FINMEKANIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
LEITECH INSTRUMENTS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2019
Registreringsdato: 05.04.2019
Blå bog (fortsat)
Lis har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2005 - 03.02.2015
Direktør
06.10.2011 - 05.04.2022
Ejer
06.10.2011 - Stadig aktiv
Direktør
20.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2005 - 04.04.2019
Direktør
01.11.2008 - 04.04.2019
Ejer
06.10.2011 - 31.07.2015
Ejer
01.08.2015 - 30.06.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1979 - 28.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.11.1985 - 31.08.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor LEITECH INSTRUMENTS ApS landede et overskud på 579' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LEITECH INSTRUMENTS ApS landede et underskud på 1.374' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 273' DKK (LEITECH INSTRUMENTS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (Leitech Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.484' DKK (LEITECH KOMPONENTS ApS (Nu: LEITECH FINMEKANIK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.861' DKK (Leitech Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Charlotte Grundtvorm Jensen.