Alexander Bonacci
Erhvervsaktiv: | 9. feb. 2018 - 12. nov. 2020 |
Karrieren startede hos: | Bontech (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bontech (6 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2018 i Bontech med titlen som Ejer. Alexander Bonacci erhvervede virksomheden Bontech d. 9. februar 2018. Alexander har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer har Alexander nu bestreddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen reparation af computere og ydre enheder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bontech
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Ninja-hosting I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
Ninja-hosting I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2020
Registreringsdato: 25.03.2020 -
Bontech (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2018
Registreringsdato: 09.02.2018
Blå bog (fortsat)
Alexander har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.03.2020 - 12.11.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager