Miki Olle Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Essential-Events I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Epic Agency (6 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2005 i Essential-Events I/S (tidligere Essential-Events) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Thomas Bergelius Dürr Fordsmann at Miki Olle Olsen stiftede Essential-Events I/S den dag i april 2005. Hvervet som Ejer og Stifter havde Miki i 1 måned, inden stoppet d. 24. maj 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor anden servicevirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Epic Agency
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Epic Agency (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017 -
PROMOTEME IVS
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2017
Registreringsdato: 11.08.2017 -
PROMOTEME IVS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2015
Registreringsdato: 02.02.2015
Blå bog (fortsat)
Miki har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
02.02.2015 - 11.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.02.2011 - 05.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.11.2008 - 30.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2005 - 24.05.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager