Kamille Lindholm Larsen
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2013 - 26. apr. 2018 |
Karrieren startede hos: | CVL INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.621' DKK CVL INVEST A/S (2016-17) |
Største underskud: | -876' DKK CVL INVEST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.017' DKK CVL INVEST A/S (2021) |
Største gæld: | 2.423' DKK CVL INVEST A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CVL INVEST A/S (10 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2013 hos CVL INVEST A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Kamille Lindholm Larsen nu bestreddet i 10 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 119' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CVL INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2013
Tidslinje (5)
-
Mols Naturhus
Fratrådt som repræsentantDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
Mols Naturhus
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022 -
Kamille Music v/Kamille Lindholm (Nu: Journalism & Music) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.04.2018
Registreringsdato: 26.04.2018
Blå bog (fortsat)
Kamille har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
15.06.2022 - 02.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.10.2014 - 26.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kamille' netværk er Christian Lindholm Larsen.