Christian Lindholm Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CVL HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.212' DKK SCP INVEST VI A/S (2021) |
Største underskud: | -7.364' DKK NOGI FINANS ApS (Nu: Qbrick ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 23.833' DKK SCP INVEST VI A/S (2018) |
Største gæld: | 74.564' DKK BEFRO INVEST ApS (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos NOGI FINANS ApS (Nu: Qbrick ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af CVL INVEST A/S (20 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1997 hos CVL HOLDING A/S (tidligere VAGN LARSEN HOLDING, AALBORG A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Lindholm Larsen i 5 år 4 måneder, inden stoppet den 25. juni 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CVL INVEST A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
After Midnight Enterprises ApS
Via CVL INVEST A/S -
C. Larsen & Sons Book Publishing Company ApS
Via CVL INVEST A/S -
OTR Optimum ApS
Via CVL INVEST A/S -
CAFÉSELSKABET SILKEBORG ApS
Via CVL INVEST A/S
Direktørposter (3)
-
CVL INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2004 -
After Midnight Enterprises ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
C. Larsen & Sons Book Publishing Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
CVL INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2004
Tidslinje (51)
-
CVL ADMINISTRATION ApS (Nu: Fein Coffee ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
CVL ADMINISTRATION ApS (Nu: Fein Coffee ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
CVL EJENDOMSINVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2018
Registreringsdato: 08.10.2018
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
26.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.12.2020 - 24.01.2022
Reel ejer
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Christian Lindholm Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CVL INVEST A/S (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.814' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet CAFÉSELSKABET SILKEBORG ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Christian Lindholm Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Christian Lindholm Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos SCP INVEST VI A/S der præsenterede et overskud på 12.327' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos BØGH & LARSEN KAFFECOMPAGNI ApS der præsenterede et underskud på 1.232' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 7 måneder fra 2004 til i dag hos CVL INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 102' DKK (CVL ADMINISTRATION ApS (Nu: Fein Coffee ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.084' DKK (BEFRO INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.814' DKK (CVL INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.146' DKK (CAFÉSELSKABET SILKEBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Rasmus Korsaa.