Mikael Nissen
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | Nissen sport (Stifter) |
Største overskud: | 311' DKK FLR Movement ApS (2022) |
Største underskud: | -127' DKK FLR Movement ApS (2017) |
Største egenkapital: | 425' DKK FLR Movement ApS (2023) |
Største gæld: | 1.440' DKK FLR Movement ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FLR Movement ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nissen sport (10 år) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2014 i Nissen sport med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Mikael Nissen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Mikael nu bestreddet i 10 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Nissen sport
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FLR Movement ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Mikael Nissen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Crossfit Ringkøbing ApS
Via Mikael Nissen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
FLR Movement ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2021 -
Mikael Nissen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Mikael Nissen Holding 2024 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Mikael Nissen Holding 2024 ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
FLR Movement Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mikael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
14.05.2024 - 17.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.04.2024 - 14.05.2024
Ejerandel: 50-66.65%
Mikael Nissen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mikael Nissen Holding ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet Mikael Nissen Holding ApS har Mikael derfor også ejerandele i Crossfit Ringkøbing ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mikael Nissen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FLR Movement ApS kunne offentliggøre et overskud på 311' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor FLR Movement ApS kunne offentliggøre et underskud på 62' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Lennart Glanz Christensen.